ymddiriedolwyr ST ANDREW'S GREEK ORTHODOX CATHEDRAL TRUST
Rhif yr elusen: 1175793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Stavrianakis | Cadeirydd | 23 September 2019 |
|
|
||||
Stavros Christoforou | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|
||||
Stelios Constantinou | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Melina Zaharopoulou | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Varnavas Symeou | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
ANDREAS COSTAS ZERTALIS | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
ANDREAS NICOLAOS PAPATHOMAS | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
MENELAOS PIPIS | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
ANTONIS IOANNOU | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|
||||
MARIA LIMNIOS | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
|||||
Dr KRISTIAN AKSELBERG | Ymddiriedolwr | 17 November 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.