ymddiriedolwyr JAZZLEEDS
Rhif yr elusen: 1178875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramesh Narayanan | Cadeirydd | 19 January 2022 |
|
|||||
Hayley Ann Harding | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Joseph Trevor John Allen | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Sophie Grace Speed | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Karen Gourlay | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Stephen Crocker | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY HOLMES | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
STEPHEN WAYNE ROSS | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.