Hanes ariannol YOUTH CONCERN
Rhif yr elusen: 1175680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £432.41k | £394.37k | £557.71k | £657.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £326.01k | £468.29k | £484.93k | £584.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £101.97k | £12.50k | £24.50k | £43.53k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £478.83k | £572.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £17.75k | £3.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £623 | £7.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £60.50k | £75.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £455.52k | £538.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £29.41k | £46.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £65.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.