ymddiriedolwyr YOUTH CONCERN
Rhif yr elusen: 1175680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Charles Dix | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||
Christopher Ian Keating | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Paul McPartlan | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Anna Maria Glover | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Steven Wells | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||
Emma-Jane Low | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
||||
THOMAS EDWARDS | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.