ymddiriedolwyr GMC CHARITY TO END FGM
Rhif yr elusen: 1176359
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN MARGARET MAHY | Cadeirydd | 01 January 2023 |
|
|
||||
LUCY KATE PALMER | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
DEBORAH LINCOLN | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Nicola Sue Jennings | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Virginia Anne Henley | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||
Jeremy Cox | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
MUSIKILU MOJEED | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||
ALAN CHARLES RUSBRIDGER | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||
JULIA COOK | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.