ymddiriedolwyr New Model Institute for Technology and Engineering
Rhif yr elusen: 1176550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Jagger | Cadeirydd | 01 April 2021 |
|
|||||
Graeme Ferguson | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Daniel James | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
David Alun Hughes | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan Revell Emmet | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Yasmin Ali | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
James Newby | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Christopher Courtney | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Nicholas Lieven | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Aimee Clark | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Marc Anthony Leppard | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|||||
Martin John Hitchin | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.