ymddiriedolwyr MALTON MUSEUM CIO
Rhif yr elusen: 1176471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne-Marie Heuck | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||
Philip Beswick Crabtree | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||
Dr Alfred Peter Machin Halkon | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|||||||
Andrew Eastwood | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||||
Rebecca Elaine Wilkin | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|||||||
Dr PETER RICHARD WILSON | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||||
Maurag Carmichael | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||||
MARGARET SHAW | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
||||||
JOHN HUNTER GILL | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.