Hanes ariannol TRIPLE A PROJECT (ALL ABOUT AUTISM)
Rhif yr elusen: 1177317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.57k | £123.29k | £181.29k | £115.39k | £222.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.69k | £81.60k | £139.55k | £160.22k | £167.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £8.70k | £14.15k | £22.04k | £58.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.52k | N/A | N/A | N/A | £8.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.