ymddiriedolwyr TRIPLE A PROJECT (ALL ABOUT AUTISM)
Rhif yr elusen: 1177317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheila Gregory | Cadeirydd | 14 September 2021 |
|
|||||
Louise Galloway | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
SARAH BURROWS | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Stephen Edward Prior | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Asquith-Vallance | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Ken Ford-Powell | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.