ymddiriedolwyr FRIENDS OF KESWICK ST JOHN'S
Rhif yr elusen: 1175886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael John Webb | Cadeirydd | 19 September 2017 |
|
|
||||||||||||||||
Penelope Mary Duttson | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Richard Conrad Dale | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|||||||||||||||||
Christine Marion White | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Evelyn Winfred Massey | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Michael Sadgrove | Ymddiriedolwr | 26 October 2018 |
|
|||||||||||||||||
Rev Charles Henry Hope | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|||||||||||||||||
VALERIE MOLLY MONTGOMERY | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.