ymddiriedolwyr INTERNATIONAL DENDROLOGY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1178252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francine Henriette Maximiliane Ursula von Finck | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||||||
Anthony Stuart Kirkham | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||||||
Lady Diana Louise Rowland | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||||||
Charlotte van Beuningen-Rauwenhoff | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||||||
Abraham Rammeloo | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||||||
The Lord Philip Esme Howard | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||||||
Marie-Christine Kraffe de Laubarede | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|
||||||||
Arnaud Brunel | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||||||
WILLIAM WALTER RALEIGH KERR | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|||||||||
JOHN RICHARD CORK AND ORRERY | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||||||
ANTONIA MARY JOHNSON | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.