Hanes ariannol MAURICE AND SUSAN ROTHSCHILD INCENTIVE TRUST
Rhif yr elusen: 1176206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/12/2018 | 06/12/2019 | 06/12/2020 | 06/12/2021 | 06/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.82k | £9.80k | £7.11k | £8.05k | £6.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.40k | £7.39k | £7.87k | £7.28k | £37.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.