ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANSELM,BELMONT
Rhif yr elusen: 1178466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CHRISTINE ROBINSON | Cadeirydd | 01 May 2010 |
|
|
||||
Sabrina Arnold | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Mary Arokiam Hunter | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Victor Tchange Andrews | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Sophia Nicola Mwangi | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
RUDOLPH HARDING | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
COLIN ERIC JONES | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
CLIFF JOHN | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
JUNE IRIS PATTERSON | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
MARK DAVID BIDDLE | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
Chinyere Ugwu | Ymddiriedolwr | 01 May 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.