ymddiriedolwyr TAVISTOCK DEMENTIA ACTION ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1177430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Luckham | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Alexander Thomas Sharpe | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Anna Dodd | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
George White | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Sue Pillar-Lea | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Lynn Roddy | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|||||
Dr STEPHEN WILLIAM PEARSON FRCPSYCH | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.