ymddiriedolwyr JAPAN HOUSE LONDON TRUST
Rhif yr elusen: 1179626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takanori Sazaki | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Akihiko Takada | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
His Excellency Hajime Hayashi | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
SATORU YOSHIDA | Ymddiriedolwr | 15 August 2019 |
|
|||||
PHILLIDA ANNE PURVIS MBE | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|||||
Sir David Alexander Warren | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|||||
CHRISTOPHER FRANCIS PATTEN OF BARNES CH PC | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||
Keshini Navaratnam | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.