ymddiriedolwyr THE EMPEROR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1178088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN BOSCAWEN BURLAND | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|
||||
Simon Tappenden | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Edwards | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
David Hunt | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Victoria Capstick | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Simon Newton | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
KINGSLEY JAMES | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.