ymddiriedolwyr BRADGATE BRIDGE CLUB
Rhif yr elusen: 1178398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Morris | Cadeirydd | 30 October 2023 |
|
|
||||
DAVID ROBERT TWELLS | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
RAYMOND JOHN NEWMAN | Ymddiriedolwr | 26 September 2020 |
|
|||||
GAIL MARY TILLEN | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
JULIE JONES | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
PETER ARTHUR WILLIAM WELLS | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
||||
VALERIE JOAN REES | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
|
||||
RICHARD JAMES REES | Ymddiriedolwr | 01 November 2010 |
|
|||||
STEVEN JAMES WRIGHT | Ymddiriedolwr | 31 October 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.