ymddiriedolwyr SHAKESPEARE LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1177788
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Philip Beese | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Janet Long | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Timothy David Hewson-Stoate | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
CHARLES DAVID WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE TURNER IPFA | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
JOHN DAVID MILLINGTON | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|||||
DAVID LESLIE DUMPER | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|||||
TREVOR LLOYD-ADAMS | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.