Hanes ariannol THE MARLOWE TRUST
Rhif yr elusen: 1179882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.29m | £13.90m | £4.93m | £11.76m | £15.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.85m | £13.79m | £4.39m | £10.86m | £15.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.00m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £698.89k | £361.65k | £3.40m | £1.38m | £187.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £539.25k | £1.26m | £10.96k | £934.05k | £1.42m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.98m | £12.20m | £154.06k | £9.19m | £14.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £30.87k | £3.39k | £2.04k | £66.33k | |
|
Incwm - Arall | £68.68k | £48.58k | £1.36m | £248.09k | £68.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £118.15k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.79m | £13.24m | £4.34m | £10.09m | £14.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £229.66k | £556.69k | £45.20k | £775.49k | £1.15m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £833.73k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.