Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, THE LACE MARKET, NOTTINGHAM
Rhif yr elusen: 1177652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.32k | £247.73k | £175.67k | £338.29k | £250.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.14k | £246.61k | £245.56k | £364.85k | £304.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.95k | N/A | £1.81k | £86.64k | £1.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.