ymddiriedolwyr SPELTHORNE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1178685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Ledger | Cadeirydd | 24 June 2019 |
|
|
||||
Andrew Turnbull | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Daniel Robert Benjamin | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|||||
Gillian Henry | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Samuel Cumber | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Neil Richard Gray | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Darran Lee Buttigieg | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
KEITH ALAN BREWER | Ymddiriedolwr | 20 October 2014 |
|
|
||||
Denise Irene Buttigieg | Ymddiriedolwr | 14 July 2014 |
|
|
||||
ROGER ROYSTON DIX | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.