ymddiriedolwyr MARY PLATT METHODIST PRE -SCHOOL
Rhif yr elusen: 1178800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melissa Jayne Purdy | Cadeirydd | 12 June 2024 |
|
|
||||
Kate Dunne | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Heather Cox | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Alison Linden Beresford Kay | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Deborah Ann Louise Mann | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
FIONA ELSPETH CUMMING JAYATILAKA | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.