ymddiriedolwyr SUTTON-ON-HULL METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1179285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DEBORAH MARGARET LUCAS | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
STEVEN CALVER | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
ELAINE MARY CALVER | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Philip Langdale | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Robin Edward Siddle | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
ANN BORRILL | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
FIONA HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Andrew David Bettley | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|||||
ANGELA MEADLEY | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
WILLIAM DIXON | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
JAMES MASLEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
PHILIP PLUMB | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
WENDY WINFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
MARGARET BETTLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
PATRICIA DYSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
DEACON SUSAN LANGDALE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
MARGARET PARKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
LINDA WHITTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.