ymddiriedolwyr ENVIRONMENTAL FUNDERS NETWORK
Rhif yr elusen: 1181318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Ian Elliott | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
Nicholas James Addington | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Eva Rehse | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Champa Patel | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Hugh Mehta | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Fiona Almyrie Napier | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Hilary Gadd | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
CATHERINE SUSAN BRYAN | Ymddiriedolwr | 21 December 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.