ymddiriedolwyr FLEETWOOD TRUST
Rhif yr elusen: 1181679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Thomas McNally | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Lucy Macneill | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Sharon Jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
Richard James Barnes | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
John Joseph Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Dr Mark Spencer | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Maureen Linda Burns OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Bryan Olsen | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Rebecca Murdoch | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Canon Alfred Terence Hayes | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
FRANK IDDON HEALD | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|||||
ANDREW DAVID CHARLES | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.