ymddiriedolwyr LANCASHIRE TRACTION ENGINE CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 512433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY PHILIP COWELL | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|||||
Anthony Joseph Wiaczek | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Graham Richard Townsend | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Jeremy Peter Sheldrake | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Coates Bregazzi | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Michael Paul Ogden | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||
Frances Jeanie Walker | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Sam Bozson | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
Ruth Bozson | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
DIANE CARNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAZEL BREGAZZI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.