ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GLEADLESS VALLEY
Rhif yr elusen: 1179675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID JEREMY MIDDLETON | Cadeirydd | 01 November 2012 |
|
|
||||
Guy StJohn Lachlan | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Florence Murorunkwere | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Sunday Dawodu | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||
David Mark Spence | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|||||
Dr Melanie Claire Hobbs | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Abraham Aboagye | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Emeka Kingsley Okereke | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
JONATHAN BURTENSHAW CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|||||
PIERRE KABAYA | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
MARTIN FREDERICK BELL | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.