ymddiriedolwyr DODDINGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 512443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAN VAIL | Cadeirydd | 14 October 2014 |
|
|
||||
Pamela Jane Davies | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Alan Charles Waller | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Ewan Kenneth Gibb | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Eileen Breeze | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
STUART EVANS | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
CAROL LOUISA EVANS | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|||||
SONIA MARY PEARSALL | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|||||
PHILIP JOHN PEARSALL | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||
ANNIE MACKELLAR | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||
ROBERT ANTHONY BREEZE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.