Hanes ariannol THE ROWLAND EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1180826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/09/2019 | 20/09/2020 | 20/09/2021 | 20/09/2022 | 20/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.32k | £124.04k | £203.05k | £188.80k | £236.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.88k | £97.83k | £250.36k | £89.27k | £200.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.