ymddiriedolwyr NEW WORTLEY COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 512486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Susan McKenna | Cadeirydd | 28 November 2018 |
|
|
||||||
Angela Germain | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||||
Dr Simon Paul Warren | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||||
Lelir Josephine Yeung | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||||
Sam Charles Horner | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
Richard John Goddard | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||||
Sir John Battle | Ymddiriedolwr | 10 June 2016 |
|
|||||||
Sandra Christine Cleavin | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||||
BRYAN NEVILLE IRVING BLOOM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.