ymddiriedolwyr SCOTT'S GROTTO CIO
Rhif yr elusen: 1180709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT HENRY OWEN | Cadeirydd | 18 July 2018 |
|
|
||||
Megan Sally Townsend | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Kathryn Adams | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Graeme Crerar Hill | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Adrian Newman | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
BEN WOOD | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
CLLR MARK POPE | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|||||
GRAHAM ROGER WATSON | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|||||
SUSAN NEWMAN | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.