ymddiriedolwyr CARETECH CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1182567
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAROON RASHID SHEIKH | Cadeirydd | 30 October 2018 |
|
|||||
Victoria Bouamama RN | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Bhavna Keane-Rao | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Richard Leslie Kramer | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Helen Claire Burton | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Dr Moira Margaret Livingston | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Hamza Rashid Sheikh | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Christopher Dickinson | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Jessica Taplin | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Navshir Jaffer | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|||||
FAROUQ RASHID SHEIKH OBE | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.