ymddiriedolwyr ANTHEM. MUSIC FUND WALES
Rhif yr elusen: 1182024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurence Alexander Collier | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Gwenda Mary Carnie | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
James Radcliffe | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Hayley Smith | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Tayla-Leigh Payne | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Mx Ella May Pearson | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Ryan James Singh | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
IOLO ALED WALTERS | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|||||
Ifunanychukwu Susan Leatrice Iwobi | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Catrin Hughes Roberts | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Deborah Keyser | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|||||
Gareth Williams | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|||||
Anthony Philip Sheeran | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
||||
David Ian Alston | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.