Hanes ariannol National Philanthropic Trust UK Limited
Rhif yr elusen: 1181128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £6.61m | £52.43m | £40.69m | £29.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £294 | £881.02k | £9.40m | £9.75m | £16.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £6.60m | £52.26m | £39.89m | £27.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.95k | £47.04k | £522.72k | £1.22m | |
|
Incwm - Arall | N/A | £12.68k | £120.76k | £277.31k | £645.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £818.00k | £9.32m | £9.53m | £16.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £63.01k | £81.99k | £213.35k | £326.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £2.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £789.14k | £9.12m | £9.25m | £16.24m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £250 | £25.78k | £99.32k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.