ymddiriedolwyr FULLNESS OF LIFE MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1181621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (198 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olubunmi Badmus | Ymddiriedolwr | 25 February 2024 |
|
|
||||
Andy Aitken | Ymddiriedolwr | 28 January 2024 |
|
|
||||
Modupe Bashorun | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Alan Brown | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|||||
Jacqueline Casson | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
ANTONIA COULTON | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.