Hanes ariannol ST CUTHBERT'S CARE
Rhif yr elusen: 512912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.09m | £9.82m | £9.80m | £10.16m | £10.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.69m | £9.74m | £9.67m | £9.95m | £10.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.06m | £7.75m | £9.12m | £7.70m | £8.28m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £281.21k | £290.27k | £16.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £374.40k | £275.26k | £216.01k | £317.19k | £264.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £648.49k | £304.50k | £177.27k | £304.41k | £355.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.06m | £9.23m | £9.40m | £9.54m | £9.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.74k | £7.57k | £4.91k | £879 | £18.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £65.13k | £35.47k | £51.50k | £26.02k | £11.90k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.47m | £9.63m | £9.64m | £9.83m | £10.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £221.46k | £112.65k | £30.23k | £122.01k | £125.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.19k | £22.96k | £31.52k | £29.28k | £42.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.