ymddiriedolwyr ST CUTHBERT'S CARE
Rhif yr elusen: 512912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Moran | Cadeirydd | 01 May 2014 |
|
|
||||
Right Rev Stephen Wright LLB, STL | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|||||
Dr Kathryn Mannix FRCP | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Alexandra Johnson | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|||||
kathleen Urwin | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
NICHOLAS Alexander GILBERT ACMA | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MICHAEL GEORGE DICKSON MBE | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.