Hanes ariannol PRS MEMBERS' FUND
Rhif yr elusen: 1181735
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £845.00k | £2.17m | £832.00k | £1.58m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £842.00k | £2.70m | £1.07m | £856.44k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £491.00k | £1.87m | £504.00k | £1.21m | £730.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £354.00k | £304.00k | £328.00k | £371.67k | £390.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £110.00k | £333.00k | £171.00k | £791.42k | £86.01k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £680.00k | £2.46m | £848.00k | £689.04k | £913.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £162.00k | £244.00k | £218.00k | £167.40k | £201.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.00k | £34.00k | £32.00k | £21.17k | £26.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £440.00k | £2.28m | £693.00k | £437.76k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £57.00k | £71.00k | £67.00k | £76.05k | £76.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.