ymddiriedolwyr Pembrokeshire Area Scout Council
Rhif yr elusen: 513013
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY EDWARD SANGSTER | Cadeirydd | 11 July 2012 |
|
|||||||||||
Iestyn Lewis William Nevatte | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||||||||
Samantha Jayne Dowler | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||||||||
Tomos Griffiths | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||||||||
John Oram Lloyd | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||||||||
Linda Maxine Wilson | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|||||||||||
Rev Hugh-John Wilson | Ymddiriedolwr | 17 May 2003 |
|
|||||||||||
SUSAN JANE BENBOW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.