Hanes ariannol STAFFORD INDEPENDENT GRAMMAR SCHOOL
Rhif yr elusen: 513031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.57m | £4.58m | £4.72m | £5.17m | £5.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.48m | £4.57m | £4.50m | £4.93m | £5.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.46k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £24.50k | £6.47k | £0 | £500 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.53k | £21.19k | £6.73k | £37.49k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.54m | £4.38m | £4.62m | £5.13m | £5.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.79k | £4.20k | £927 | £2.32k | £17.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £150.26k | £80.46k | £0 | £36.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.47m | £4.56m | £4.50m | £4.92m | £5.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £13.44k | £10.37k | £7.31k | £2.97k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.43k | £21.28k | £27.96k | £51.36k | £36.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.