ymddiriedolwyr THE CUTLERS' HALL PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 513038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER JOHN JEWITT DL | Cadeirydd | 09 January 2014 |
|
|||||
Philip Paul Rodrigo | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|||||
Ian Robert Nicholls | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|||||
Keith Jackson | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|||||
Charles James Turner DL | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Dame Julie Ann Kenny DBE DL | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
James Henry Newman | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.