Hanes ariannol THE PSORIASIS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1180666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04m | £1.13m | £418.98k | £384.48k | £484.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £721.16k | £633.90k | £1.03m | £605.22k | £664.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.88m | £946.09k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.27k | £74.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £134.31k | £109.84k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £328.31k | £839.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £661.92k | £570.03k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £59.24k | £63.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.11k | £15.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £209.81k | £246.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £33.65k | £31.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.