ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, LEWISHAM
Rhif yr elusen: 1182343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (231 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stephen Philip Hall | Cadeirydd | 06 March 2019 |
|
|||||||||
Peter Larking | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||||||
John Mark Symons | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||||||
Christopher Stringfellow | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||||||
Allister Walker | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||||
Dr Clara Kalu | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||||||
Julia Pring | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||||||
Chikere Igbokwe | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||||||
Heather Barclay | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||||||
Annette Maria Moses | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||||
Trevor George Dixon | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||||
Ayosola Olubunmi Ivackovic | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||||||
Jennifer Lorraine Henry | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||||||
Joan Kalchetar McKenzie | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.