ymddiriedolwyr FIRST STEPS ED
Rhif yr elusen: 1185092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Louise Jackson | Cadeirydd | 04 July 2023 |
|
|||||
Neil Callow | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Adrian Sutherland | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||
Daniel Magson | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|||||
Martin Rayson | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Susan Jane Asselbergs McCready | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Kelly Lindsey Stevens | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Dr Heike Bartel | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.