ymddiriedolwyr HILLINGDON AUTISTIC CARE & SUPPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1183576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ANTHONY FRIEL | Cadeirydd | 31 December 2017 |
|
|
||||||
Janine Bozic | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||||
JEAN PALMER | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||||
Ricardo O Ryan Mullings | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||||
SEAN O'HALLORAN | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||||
Nancy Lynn Harvey | Ymddiriedolwr | 27 December 2017 |
|
|
||||||
NICHOLAS SMITH ACIB | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|||||||
GRAHAME REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.