ymddiriedolwyr INTERNATIONAL DOCUMENTARY FESTIVAL SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1184849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Cooke | Cadeirydd | 04 February 2020 |
|
|
||||
Lucy Clare McDowell | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Zoe Alice Mumba | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Stephen Bowen | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
SACHA THOMAS ADAM MIRZOEFF | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Fauzia Khan | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Jennifer Anne Kimber | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Daniel Jamie Gordon | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Dr Galia Gold | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Beejal Jayantilal Patel | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Derren Lawford | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
||||
Helen Scott | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
||||
BRIAN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|||||
JOANNA CLINTON-DAVIS | Ymddiriedolwr | 09 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.