ymddiriedolwyr SPEAKING OUT FORUM
Rhif yr elusen: 1186266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simone Lakmaker | Cadeirydd | 01 March 2019 |
|
|
||||
Noel Conleth Fagan | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
James Alexander Silver | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Professor Sara Ryan | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|||||
Rebecca Blahuta | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Jemma Lakmaker | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Toby Marlow | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Susan Goldman | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Jessica Lakmaker | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.