ymddiriedolwyr THE POLISH AIR FORCE MEMORIAL COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1185691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Aleksander de Berg | Cadeirydd | 14 November 2019 |
|
|
||||||
Joanna Mludzinska | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|||||||
Julian Roch Kowalski | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||||
Hillingdon Council | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|||||||
Joseph Adam Hill | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||||
John Stephen Bieniek | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||||
Philip Andrew Richard Kwissa | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||||
Rodney Byles | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||||
RICHARD KORNICKI CBE DL | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|||||||
CHRIS NORMAN | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.