ymddiriedolwyr TIME TO TALK BEFRIENDING
Rhif yr elusen: 1186555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL HILTON | Cadeirydd | 19 June 2018 |
|
|||||||
Jacqueline Mason | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||||
Amy Chima | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
DAVID STANDING | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||||
Gerhard Schulz | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||||
Claire Godley | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.