ymddiriedolwyr THE RINGSIDE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1185462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HARRIS | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Derek Vernett Williams | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||
Myka Wilshire | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Bob Edgeworth | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Thomas Burling | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
JOHN OLIVER | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
PAUL FAIRWEATHER | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.